来源:中邦经济网综合
中邦经济网阜阳6月5日综合报导 据安徽“阜阳日报”音问,6月4日,阜阳市第五届人大常委会第四十一次集会召启,集会裁夺任命刘玉杰为阜阳市百姓当局副市长,裁夺刘玉杰为阜阳市百姓当局署理市长。集会裁夺交授孙正东辞往阜阳市百姓当局市长职务。
据中邦经济网园地党政头领人物库材料知道,刘玉杰,1969年1月出身,曾任芜湖市委常委、市纪委秘书,安徽省纪委常委、书记长等职,2024年任阜阳市委副秘书。孙正东,1963年3月生,曾任安徽省当局副书记长,安徽省农业委员会主任等职,2024年被选阜阳市市长,近日已任阜阳市委秘书。
刘玉杰简历
刘玉杰,男,汉族,1969年1月出身,安徽砀隐士,1991年7月加入服务,中同党员,在任钻研生学力,经管学硕士。
1987.09——1991.07,华东理工大学自动把持系出产进程自动化博业学习
1991.07——1997.05,安徽省淮北市热电厂车间岁月员、帮理工程师、团总支秘书、宣教科科员、工程师、《淮北能源报》主编
1997.05——1998.09,安徽省淮北市政协办公室书记科科员、副科长
1998.09——2002.11,安徽省淮北市政协常委、团市委副秘书、党构成员(此间:1998.12—1999.04,任淮北市委驻杜集区下圩服务队长)
2002.11——2006.12,安徽省淮北市人大常委、团市委秘书、党组秘书(此间:2004.09—2004.12,加入安徽省委党校第17期青做班学习)
2006.12——2007.01,安徽省淮北市烈山区委副秘书、代区长
2007.01——2024.11,安徽省淮北市烈山区委副秘书、区长
2024.11——2024.04,安徽省淮北市烈山区委副秘书、区长,主办区委服务
2024.04——2024.05,安徽省淮北市烈山区委秘书
(此间:2006.09——2024.07,加入合胖产业大学经管学院行政经管取电子政务博业在任硕士钻研生学习)
2024.05——2024.02,安徽省江北工业齐集区党工委委员、管委会副主任
2024.02——2024.03,安徽省江北工业齐集区党工委秘书、管委会主任
2024.03——2024.06,安徽省芜湖市委常委,安徽省江北工业齐集区党工委秘书、管委会主任
2024.06——2024.11,安徽省芜湖市委常委、市纪委秘书,安徽省江北工业齐集区管委会主任
2024.11——2024.07,安徽省芜湖市委常委、市纪委秘书
2024.07——2024.08,安徽省纪委常委、书记长
2024.08——2024.06,阜阳市委副秘书、市委党校校长
2024.06—— 阜阳市委副秘书、市当局党组秘书、副市长、代市长
孙正东简历
孙正东,男,安徽灵璧县人,汉族,1963年3月生,1981年7月加入服务。
1978.09--1981.07 住县地域农校学徒
1981.07--1991.03 灵璧县农业局植保站岁月员、副站长(此间:1990.06取得安徽大学党政做部基础博业自学考试大博学力)
1991.03--1992.02 灵璧县农业综合启发办副主任
1992.02--1994.03 灵璧县朝阳乡党委副秘书、乡当局准备组副组长、乡长(此间:1993.09--1993.12加入地委党校青做班学习)
1994.03--1995.03 灵璧县朝阳乡党委秘书、政协主任
1995.03--1997.01 灵璧县县令帮理(此间:1993.08--1995.12加入中间党校函受学院原科班党政博业学习)
1997.01--1999.08 灵璧县副县令(此间:1997.09--1998.06加入安徽省委党校青做班学习)
1999.08--2001.02 灵璧县委常委、副县令
2001.02--2001.03 砀山县县委常委
2001.03--2002.10 砀山县县委常委、副县令(此间:1998.09--2001.07加入中间党校函受学院在任钻研生班经济经管博业学习)
2002.10--2003.07 砀山县委副秘书
2003.07--2003.08 住州市埇桥区委副秘书
2003.08--2003.10 住州市埇桥区委副秘书、副区长
2003.10--2024.02 宣都会当局副市长(此间:2005.09--2005.11加入省委党校第44期市厅级做部入建班学习)
2024.02--2024.08 宣都会委常委,宁邦市委秘书、市人大常委会主任(此间:2024.05--2011.09加入长江商学院EMBA博业学习,取得高级经管职员工商经管硕士学位)
2024.08--2024.02 安徽省当局副书记长、办公厅党构成员
2024.02--2024.11 安徽省农业委员会主任、党组秘书(此间:2024.09--2024.06加入北京接通大学运用经济学博业学习,获专士钻研生学力、经济学专士学位)
2024.12--2024.01 阜阳市委副秘书,市当局代市长
2024.02 阜阳市委副秘书,市当局市长
现任阜阳市委秘书