临沂博区第一快成师范学校
(1952年1月至1953年8月)
校 长:弛敬念(县文教科长兼,1952年7月离任)
卢铭三(县文教幅科长兼,1952年7月就事)
山东省临沭中学
(1953年8月至1955年8月)
党 支 部 书 记:亓旭光(1954年2月就事)
学 校 负 责 人:王希昌(1954年2月离任)
山东省临沭第一中学
(1955年9月至1956年7月)
党 支 部 书 记:亓旭光
副 校 长:亓旭光
山东省莒南第两中学
(1956年7月至1961年8月)
党 支 部 书 记:亓旭光(1958年8月离任,1959年8月就事)
学 校 负 责 人:王希昌(1954年2月离任)
校 长:亓旭光(1960年春就事)
山东省临沭第一中学
(1961.9—1988.8)
党 支 部 书 记:亓旭光1963.8离任)
郑维民(1963.8—1967.2)
王玉祥(1971.2—1973.7任中心组组长)
(1973.7—1975.8任党支部秘书)
弛成瑞(1975.8—1978.6)
李长义(1978.6—1981.11)
徐敏茂(1981.11—1984.11)
弛学新(1984.11—1986.6)
弛克忠(1986.9—1987.6)
党 总 支 书 记:弛克忠(1987.6就事)
校 长:亓旭光(1963.10离任)
弛成瑞(1970.5—1971.11任革委会主任, 1975.8—1978.8任校长)
王玉祥(1973.7— 1975.8)
李长义(1978.6—1981.11)
徐敏茂(1981.11—1984.11)
弛克忠(1984.11就事)
山东省临沭第一中学
(1988.5—1999.11)
一九八八年蒲月临沭第一中学升格为副处级单元
党 总 支 书 记:弛克忠(1988.10离任)
弛学新(1992.8—1996.9)
葛晓光(1998.11就事)
校 长:弛克忠(1988.10离任)
李家恕(1989.10—1996.9)
葛晓光(1998.11就事)
山东省临沭第一中学
(1999.11—2004.12)
党 委 书 记:葛晓光(1999.8就事)
校 长:葛晓光(1999.11—2001.4)
孟庆福(2002.11就事)
山东省临沭第一中学
(2005.1.—2007.5)
党 委 书 记:葛晓光(1999.8就事)
王景光()
校 长:孟庆福(2002.11.—2006.8)
弛庆贵
弛庆贵(2006.8至2024)
杨大邦
杨大邦(2024-于今)